Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HBNhuse A/S. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byens Arkitekter ApS. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnen 301, 2990 Nivå (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Kenneth Berger (direktør) (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Berger (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: K. Berger Holding ApS (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Berger (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Stiftere: Kenneth Berger (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-15)