Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af fødevareprodukter og anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Direktion: Johan Horst Løvholt (direktør) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-30 fjernes Direktion: Christopher Lesley Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 131.899,00 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Legale ejere: Johan Horst Løvholt, Christopher Lesley Brandt, EMPOWERMENT HOLDING ApS, AVANXIA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-30 fjernes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt, Johan Horst Løvholt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Navne: Tjilico ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-30 fjernes Navne: Burned ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Vedtægter: 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-30 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-30 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-29 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: Johan Horst Løvholt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Johan Horst Løvholt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: Burned ApS (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: FoodRater ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Linden 4, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-18 fjernes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Johan Horst Løvholt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-18 tilføjes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-18 fjernes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Johan Horst Løvholt, Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-17 fjernes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 fjernes Binavne: Food-Rater ApS, Food Rater ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-19 tilføjes Direktion: Christopher Lesley Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-11-18 fjernes Direktion: Silas Marco Sandermann Krogen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-05-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 85.733,00 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-02-19 tilføjes Legale ejere: Johan Horst Løvholt, Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-02-18 fjernes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-14 tilføjes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: Markus Emil Bang-Jensen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-13 fjernes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-19 tilføjes Reelle ejere: Johan Horst Løvholt (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-02-14 fjernes Reelle ejere: Markus Emil Bang-Jensen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 77.160,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-20 tilføjes Legale ejere: Christopher Lesley Brandt, Markus Emil Bang-Jensen, Silas Marco Sandermann Krogen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 tilføjes Reelle ejere: Christopher Lesley Brandt, Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-16 tilføjes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-08-15 fjernes Legale ejere: Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg, Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-08 tilføjes Legale ejere: Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-08 fjernes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-16 tilføjes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Silas Marco Sandermann Krogen, Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-08 tilføjes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Markus Emil Bang-Jensen, Mathias Fogh Kullenberg (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-08 fjernes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-07 fjernes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-11-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-12 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-11-12 tilføjes Binavne: Food-Rater ApS, Food Rater ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-11-12 tilføjes Direktion: Silas Marco Sandermann Krogen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-11-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med software udvikling inden for restaurationsbranchen og beslægtet virksomhed hermed. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2018-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-12 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Legale ejere: Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-11-12 tilføjes Navne: FoodRater ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-11-12 tilføjes Reelle ejere: Silas Marco Sandermann Krogen, Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Stiftere: Silas Marco Sandermann Krogen, Magnus Brandt-Møller, Frederik Søgren Blunk Raisa (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-14)