Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 tilføjes Direktion: Patrick Andre Bjelstrand Damberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-15 fjernes Direktion: Kamal Mustafa Kamal Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-15 tilføjes Legale ejere: Patrick Andre Bjelstrand Damberg (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-15 tilføjes Reelle ejere: Patrick Andre Bjelstrand Damberg (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-07 tilføjes Direktion: Kamal Mustafa Kamal Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Ziryan Omar Shekhala (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-07 tilføjes Legale ejere: Kamal Mustafa Kamal Ali (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-07 fjernes Legale ejere: Ziryan Omar Shekhala (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-07 tilføjes Reelle ejere: Kamal Mustafa Kamal Ali (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-07 fjernes Reelle ejere: Ziryan Omar Shekhala (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Navne: SKIBBY PIZZA & GRILL ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-06 fjernes Navne: SKIBBY PIZZA & GRILL IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Ziryans@yahoo.com (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: milas@0242.dk (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Ziryan Omar Shekhala (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2020-06-18 fjernes Direktion: Esref Savuran (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Legale ejere: Ziryan Omar Shekhala (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2020-06-18 fjernes Legale ejere: Esref Savuran (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Ziryan Omar Shekhala (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Esref Savuran (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-05-28 tilføjes Direktion: Mesut Okutan (direktør) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 4050 Skibby (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive pizzeriaer, grillbarer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: milas@0242.dk (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: nasip381@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-12 tilføjes Direktion: Esref Savuran (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-12 fjernes Direktion: Emre Degirmen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-11 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Legale ejere: Esref Savuran (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-12 fjernes Legale ejere: Emre Degirmen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-12 tilføjes Navne: SKIBBY PIZZA & GRILL IVS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: OSMAN AU2 SERVICE IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-12 tilføjes Reelle ejere: Esref Savuran (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-12 fjernes Reelle ejere: Emre Degirmen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-08 tilføjes Direktion: Emre Degirmen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive auto reparationsværksted og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-08 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: nasip381@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: Emre Degirmen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Navne: OSMAN AU2 SERVICE IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Emre Degirmen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Stiftere: Emre Degirmen (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-09)