Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyregårdsvej 1, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Anders Eikemo Thorgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-05 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: Kongebakken & Meterbuen Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Mariette Eikemo Thorgaard, Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Stiftere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyregårdsvej 1, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Polititorvet 1, 1567 København V (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Polititorvet 1, 1567 København V (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Anders Eikemo Thorgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-15 fjernes Direktion: Tobias Tovgaard Gæmelke (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-05 tilføjes Direktion: Tobias Tovgaard Gæmelke (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-15 fjernes Legale ejere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-05 tilføjes Legale ejere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Mariette Eikemo Thorgaard, Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i selskaber, der har til formål at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-05 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Navne: Kongebakken & Meterbuen Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Stiftere: FALCK DANMARK A/S (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)