Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mortens Gade 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2018-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: ipr201219 ApS. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RepFone Randers ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: ipr201219 ApS. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Zombie Gaming Lounge Aarhus ApS. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PhoneGo ApS. (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2021-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: O.T.L. Holding ApS. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Zombie Vejle ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 89, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 89, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 89, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 89, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedebjergvej 27, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedebjergvej 27, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-07 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-07 tilføjes Direktion: Omar Mohamad Keiss (direktør) (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, investering, handel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Legale ejere: Omar Mohamad Keiss (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Navne: O. Kais Holding ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Reelle ejere: Omar Mohamad Keiss (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Stiftere: Omar Mohamad Keiss (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-08)