Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Vilhelm Nørregaard Fenger | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Sussemiehl | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Schmiegelow | 02.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Sussemiehl | 05.02.2021 | 01.11.2023 | formand |
Mikal Christian Hallstrup | 14.12.2020 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brian Sussemiehl | 16.04.2020 | 04.02.2021 | bestyrelsesmedlem |