Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-26 tilføjes Direktion: Dilprit Singh Gill (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 fjernes Direktion: Amarjit Singh Gill (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Legale ejere: Dilprit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: Amarjit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Reelle ejere: Dilprit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 fjernes Reelle ejere: Amarjit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atlasvænge 47, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Direktion: Amarjit Singh Gill (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er erhvervsmæssig persontransport (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Legale ejere: Amarjit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-07 tilføjes Navne: Amarjisgill ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Reelle ejere: Amarjit Singh Gill (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Stiftere: Amarjit Singh Gill (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-08)