Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 25, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Jørgen Nonnegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-08 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: nonnegaard@nonnegaard.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: JB ÅRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Navne: Naturmedicinsk Videncenter ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Reelle ejere: Britta Cebrine Petersen, Jørgen Nonnegaard Pedersen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Stiftere: JB ÅRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Navne: Naturmedicinsk Videncenter ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-08-03 fjernes Navne: Naturmedicinsk Center ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 tilføjes Vedtægter: 2020-08-04 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 25, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 25, 5792 Årslev (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 25, 5792 Årslev (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-11-08 tilføjes Direktion: Jørgen Nonnegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med salg af naturmedicin, behandlingscenter og aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-08 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: nonnegaard@nonnegaard.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: JB ÅRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Navne: Naturmedicinsk Center ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Britta Cebrine Petersen, Jørgen Nonnegaard Pedersen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Stiftere: JB ÅRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)