Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 08.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 05.11.2018 | 08.08.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bentsen | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jacobsen | 02.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Anker Christensen | 02.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 15.03.2022 | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christen Steffensen | 11.03.2021 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 05.11.2018 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 05.11.2018 | 02.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 05.11.2018 | 02.03.2020 | formand |