Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FRIGOR A/S (CVR 76182418) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.2006 | 25.09.2007 | bestyrelse |
MARES SCANDINAVIA A/S (CVR 26321999) | OPLØST EFTER FUSION | 26.08.2004 | 24.05.2005 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET D AF 19. MAJ 2006 A/S (CVR 46101928) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.09.2003 | 02.12.2005 | bestyrelse |
IMAGECREATOR A/S (CVR 18410842) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.01.2002 | 03.10.2003 | bestyrelse |
Ejendomsselskabet Ødsted Mejeri A/S (CVR 25051580) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.2002 | 03.10.2003 | bestyrelse |
SHA A/S (CVR 26303206) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.10.2001 | 14.01.2008 | bestyrelse |
TRANSLYFT A/S (CVR 15201304) | NORMAL | 27.08.2001 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
AFVIKLINGSSELSKABET C AF 19.MAJ 2006 A/S (CVR 20254246) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.08.2001 | 02.12.2005 | bestyrelse |
ANDERS BRØNDUMS FOND (CVR 11578306) | NORMAL | 17.03.2000 | 13.11.2015 | formand |
AFVIKLINGSSELSKABET C AF 19.MAJ 2006 A/S (CVR 20254246) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.03.2000 | 22.08.2001 | formand |
AFVIKLINGSSELSKABET C AF 19.MAJ 2006 A/S (CVR 20254246) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.03.2000 | 17.03.2000 | formand |
TEMPRESS A/S (CVR 72594118) | NORMAL | 19.11.1999 | 08.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
FLEXSTAAL A/S (CVR 18875772) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.1999 | 28.06.2002 | bestyrelse |
SLP NR. 10.903 A/S (CVR 16988979) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1993 | 17.05.2001 | bestyrelse |
VICH 2585 A/S (CVR 14604138) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1990 | 17.05.2001 | bestyrelse |
GIBO PLAST A/S (CVR 52308410) | NORMAL | 19.06.1975 | 03.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (CVR 27707114) | NORMAL | 30.06.1970 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME V ApS (CVR 36441453) | NORMAL | 24.11.2014 | 30.06.2018 | direktør |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME VI ApS (CVR 36441658) | NORMAL | 24.11.2014 | 30.06.2018 | direktør |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME IV ApS (CVR 33880960) | NORMAL | 05.09.2011 | 30.06.2018 | direktør |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME III ApS (CVR 25566769) | NORMAL | 19.11.2010 | 30.06.2018 | direktør |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME II ApS (CVR 32879462) | NORMAL | 12.04.2010 | 30.06.2018 | direktør |
ANDERS BRØNDUM EJENDOMME I ApS (CVR 32562337) | NORMAL | 04.11.2009 | 30.06.2018 | direktør |
AFVIKLINGSSELSKABET C AF 19.MAJ 2006 A/S (CVR 20254246) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2003 | 25.09.2003 | direktion |
VICH 2585 A/S (CVR 14604138) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.03.2000 | 17.05.2001 | direktion |
ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (CVR 27707114) | NORMAL | 17.03.2000 | 30.06.2018 | adm. dir |
AFVIKLINGSSELSKABET C AF 19.MAJ 2006 A/S (CVR 20254246) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.1997 | 30.03.2000 | direktion |
SLP NR. 10.903 A/S (CVR 16988979) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1993 | 17.05.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Gustav Espersen Roslev | 0 % | 0 % | 0 % | 12,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Gustav Espersen Roslev (antal: 25) | 12 | 3 | 7 | 3 |
Pct. | 48 % | 12 % | 28 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Gustav Espersen Roslev (antal: 39) | 17 | 11 | 11 | 0 |
Pct. | 44 % | 28 % | 28 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |