Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Legale ejere | Revisor | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Børsting Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-07 fjernes Bestyrelse: Lone Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Søren Børsting Aagaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Lone Aagaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-20 tilføjes Bestyrelse: Lone Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Lone Aagaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2019-04-02 fjernes Legale ejere: ACCESS INVEST A/S (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-17 tilføjes Bestyrelse: Shahpour Sobhani (formand) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-17 fjernes Bestyrelse: Annette Brask-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asylgade 1, 7800 Skive (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 7800 Skive (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-29 tilføjes Legale ejere: ACCESS INVEST A/S, Shahpour Sobhani, Anna Grethe Munk Finmand, Jens Ole Djernes Jakobsen, Hans-Jørgen Skovgaard, Birgitte Reinseth, Tove Drikkjær, Bente Lise Larsen, Niels Hamborg Jensen (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: ACCESS INVEST A/S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: ACCESS INVEST A/S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-29 fjernes Reelle ejere: Michael Brask-Nielsen, Hugo Thomsen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Brask-Nielsen, Hugo Thomsen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 7800 Skive (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-06 tilføjes Bestyrelse: Annette Brask-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen, matr. nr. 174a, Randers Markjorder beliggende Udbyhøjvej 62, 8930 Randers NØ (Ejendommen), at administrere og udleje Ejendommen samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Randers 2 ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: K/S Randers 2 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af komplementaren. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-06)