Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
REVISIONFIRMAET ERIK REINSBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 25491742) | NORMAL | 20.06.2000 |
RISAN ApS (CVR 31882796) | NORMAL | 10.12.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
REDERISELSKABET AF 2002 ApS (CVR 26851440) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2002 | 28.12.2016 |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RISAN ApS (CVR 31882796) | NORMAL | 10.12.2008 | direktør |
REVISIONFIRMAET ERIK REINSBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 25491742) | NORMAL | 20.06.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
REDERISELSKABET AF 2002 ApS (CVR 26851440) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2002 | 01.08.2003 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Bøgild Reinsborg | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Bøgild Reinsborg (antal: 21) | 11 | 5 | 4 | 1 |
Pct. | 52 % | 24 % | 19 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Bøgild Reinsborg (antal: 26) | 0 | 3 | 3 | 20 |
Pct. | 0 % | 12 % | 12 % | 77 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS ApS (CVR 15280077) | NORMAL | 1998-05-23 | 2020-01-31 | revision |
NICHE CONSULT ApS (CVR 29242046) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-01-01 | 2008-02-29 | revision |
UDVIKLINGSSELSKABET AF 1/1-2005 ApS (CVR 27963994) | OPLØST EFTER FUSION | 2005-10-26 | 2006-05-26 | revision |
E.O.C. ApS (CVR 24997685) | NORMAL | 2005-10-26 | 2009-11-02 | revision |
YELLOW BASE ApS (CVR 26694507) | OPLØST EFTER KONKURS | 2005-10-26 | 2006-05-18 | revision |
Johan Pohlmann A/S (CVR 48120210) | NORMAL | 2002-11-15 | 2017-11-27 | revision |
LEW-INVEST ApS (CVR 15355689) | NORMAL | 2005-10-26 | 2006-05-26 | revision |
SHM BYG ApS (CVR 25525531) | NORMAL | 2000-06-20 | 2011-05-09 | revision |
RESTAURANT ATHENA ApS (CVR 25003071) | TVANGSOPLØST | 1999-10-07 | 2002-08-20 | revision |
B OG B, SVENDBORG ApS (CVR 25505662) | TVANGSOPLØST | 2000-06-23 | 2003-05-21 | revision |
DANSK JORD ApS (CVR 27216943) | OPLØST EFTER KONKURS | 2005-10-11 | 2007-11-08 | revision |
UDVIKLINGSSELSKABET AF 19/9 1994 ApS (CVR 18053535) | NORMAL | 2005-10-26 | 2009-10-15 | revision |
VATEFO ApS (CVR 11742343) | NORMAL | 1999-11-20 | 2010-11-25 | revision |
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 30. DECEMBER 1970 (CVR 37470910) | NORMAL | 2002-11-15 | 2016-04-01 | revision |
SØREN BLÆSBJERG RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS (CVR 10464900) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-05-22 | 2004-06-20 | revision |
SIMPLYGREEN DENMARK ApS (CVR 29170355) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-10-30 | 2007-08-31 | revision |
DIVING 2000 A/S (CVR 11806244) | NORMAL | 2000-01-07 | 2020-02-18 | revision |