Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LJ ingredients ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juulsvej 13, 4720 Præstø (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Direktion: Lars Bjørn Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og ved investering og finansiering og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@ljingredients.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: Lars Bjørn Rasmussen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: LBR Holding af 6. november 2018 ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Bjørn Rasmussen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Stiftere: Lars Bjørn Rasmussen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-06)