Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Skjoldborgs Vej 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederik d. II's Allé 231, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bloch Travel ApS. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik d. II's Allé 231, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-11-04 tilføjes Direktion: Mikkel Bloch (direktør) (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-04 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Legale ejere: Mikkel Bloch (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Navne: Mikkel Bloch Holding ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Bloch (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-11-04 tilføjes Stiftere: Mikkel Bloch (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Vedtægter: 2018-11-04 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-05)