Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Seebladsgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Legale ejere: Masala Corner Holding IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Navne: Tandoori BBQ ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Reelle ejere: Zarish Ghalbia Mohammad (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Stiftere: Masala Corner Holding IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-23 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-20 fjernes Direktion: Zarish Ghalbia Mohammad (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-22 Statstidende Dekret
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seebladsgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Direktion: Zarish Ghalbia Mohammad (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Legale ejere: Masala Corner Holding IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Navne: Tandoori BBQ ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Reelle ejere: Zarish Ghalbia Mohammad (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Stiftere: Masala Corner Holding IVS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-11-02 tilføjes Vedtægter: 2018-11-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)