Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 236, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-05 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: wtransportajit@gmail.com (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Ajitkumar Kugendran (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: Fast Track Transport IVS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Ajitkumar Kugendran (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Stiftere: ROSSEN DENMARK ApS, Morten Riise-Knudsen, HCH Finans AG (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-09 Statstidende Dekret
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Ajitkumar Kugendran (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 236, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Flengsager 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Direktion: Ajitkumar Kugendran (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-11-20 fjernes Direktion: Thivaraga Niresh (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: wtransportajit@gmail.com (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: Thivaraga6@gmail.com (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Legale ejere: Ajitkumar Kugendran (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-11-20 tilføjes Reelle ejere: Ajitkumar Kugendran (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-11-20 fjernes Reelle ejere: Thivaraga Niresh (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flengsager 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisenborgparken 164, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisenborgparken 164, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, 1., 1058 København K (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning, leasing og engroshandel med personbiler, lette motorkøretøjer m.fl. samt detailhandel med samme køretøjer. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Thivaraga6@gmail.com (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: morten@mr-k.dk (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-10 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-10 tilføjes Direktion: Thivaraga Niresh (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Morten Riise-Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-10 tilføjes Navne: Fast Track Transport IVS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-09 fjernes Navne: International Talent City Copenhagen IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Thivaraga Niresh (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-03-10 fjernes Reelle ejere: Morten Riise-Knudsen (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-10 fjernes Legale ejere: HCH Finans AG, Morten Riise-Knudsen, ROSSEN DENMARK ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, 1., 1058 København K (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Direktion: Morten Riise-Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Formål: Selskabets forhold er at opføre og udvikle en studenterby med henblik på tiltrækning af talenter blandt udenlandske studerende i København. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-05 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@mr-k.dk (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Legale ejere: HCH Finans AG, Morten Riise-Knudsen, ROSSEN DENMARK ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Navne: International Talent City Copenhagen IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Riise-Knudsen (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Stiftere: ROSSEN DENMARK ApS, Morten Riise-Knudsen, HCH Finans AG (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets administrerende direktør. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)