Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandegårdsvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Direktion: Jesper Lind Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Jesper Lind Hansen, Mathias Lind Blidvang, Emilie Nyvang Lind (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: Lind_Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Jesper Lind Hansen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Stiftere: Jesper Lind Hansen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandegårdsvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Jesper Lind Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueforvaltning og investeringer samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Jesper Lind Hansen, Mathias Lind Blidvang, Emilie Nyvang Lind (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: Lind_Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lind Hansen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: Jesper Lind Hansen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-11)