Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervænget 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Tina Sixhøj (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Legale ejere: Frank Madsen, SJTB HOLDING ApS, SJTA HOLDING ApS, SØNDERJYSK TEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Navne: Blade Partners Holding ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Reelle ejere: Tina Sixhøj (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Stiftere: Tina Sixhøj, Kent Sørensen, Frank Madsen (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervænget 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Tina Sixhøj (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Frank Madsen, SJTB HOLDING ApS, SJTA HOLDING ApS, SØNDERJYSK TEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: Blade Partners Holding ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Tina Sixhøj (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: Tina Sixhøj, Kent Sørensen, Frank Madsen (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SJTC HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-02-08)