Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømøparken 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-20 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Kontaktoplysninger: P.W.Multibyg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Navne: P.W-Multibyg IVS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes ObligatoriskEmail: P.W.Multibyg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Reelle ejere: Lasse Priess, Nicolai Andreas Wedelheim (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Stiftere: Nicolai Andreas Wedelheim, Lasse Priess (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 fjernes Direktion: Lasse Priess (direktør) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømøparken 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Direktion: Lasse Priess (direktør) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Formål: Håndværker (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-20 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: P.W.Multibyg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Navne: P.W-Multibyg IVS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes ObligatoriskEmail: P.W.Multibyg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Reelle ejere: Lasse Priess, Nicolai Andreas Wedelheim (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Stiftere: Nicolai Andreas Wedelheim, Lasse Priess (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Vedtægter: 2018-10-20 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)