Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 36, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Direktion: Ruben Christian Falk (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-29 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: Konsulentfirma Ruben Holmgreen Falk IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2019-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sustainabl ApS. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 36, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Ruben Christian Falk (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-29 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Legale ejere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: Konsulentfirma Ruben Holmgreen Falk IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Reelle ejere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Stiftere: Ruben Christian Falk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)