Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsbovænget 36, st. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Ali Hussein Hussein (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-30 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: A&M Holding IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Stiftere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Kangaroo Distribution IVS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsbovænget 36, st. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Direktion: Ali Hussein Hussein (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-30 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Legale ejere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Navne: A&M Holding IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Reelle ejere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Stiftere: Ali Hussein Hussein (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)