Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejler Billes Allé 120, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingstrup Alle 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: fjn051@gmail.com (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: alfredo.pedini@gmail.com (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingstrup Alle 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Hjemmeside: www.li-klub.dk (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: alfredo.pedini@gmail.com (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Lærernes Idrætsklub (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingstrup Alle 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 fjernes Hjemmeside: www.li-klub.dk (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: alfredo.pedini@gmail.com (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 fjernes Navne: Lærernes Idrætsklub (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingstrup Alle 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Hjemmeside: www.li-klub.dk (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: alfredo.pedini@gmail.com (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Navne: Lærernes Idrætsklub (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-11-04)