Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 25, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Direktion: Michael Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Legale ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Navne: Michael Christensen Holding ApS (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Reelle ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Stiftere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Servicemestrene ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 25, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Michael Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: Michael Christensen Holding ApS (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Stiftere: Michael Christensen (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)