Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-25 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Legale ejere: MØ Møbler Holding ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Navne: MØ Møbler ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Reelle ejere: Rustam Hodedanovitsj Gusneev (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Stiftere: MØ Møbler Holding ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 Statstidende Dekret
Den 2020-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2020-12-19 fjernes Direktion: Rustam Hodedanovitsj Gusneev (direktør) (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Direktion: Rustam Hodedanovitsj Gusneev (direktør) (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg af møbler og HI-FI udstyr samt virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-25 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Legale ejere: MØ Møbler Holding ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Navne: MØ Møbler ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Reelle ejere: Rustam Hodedanovitsj Gusneev (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Stiftere: MØ Møbler Holding ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Vedtægter: 2018-10-25 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-19)