Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOLLER ApS. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Goller IPR ApS. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2019-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Your-Brand ApS. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 8, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Per Goller (direktør) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: Per Goller (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Navne: Per Goller Holding ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Per Goller (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Stiftere: Per Goller (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-02)