Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: S. From Capital ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: GameBoks ApS. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GameBoks ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Navne: S. From Capital IVS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Steffen From Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-29 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Legale ejere: Steffen From Pedersen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: S. From Capital IVS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-10-29 tilføjes Reelle ejere: Steffen From Pedersen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Stiftere: Steffen From Pedersen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-01)