Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Signesvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-08 tilføjes Legale ejere: Bjarne Graven Larsen, William Graven Hansen, Kristian Graven Hansen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-07 fjernes Legale ejere: Bjarne Graven Larsen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Bjarne Graven Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Bjarne Graven Larsen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: Summerhill Holding ApS (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Graven Larsen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: Bjarne Graven Larsen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-01)