Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: ELIAS EJENDOMME ApS, HØVDING HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-14 fjernes Legale ejere: ELIAS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Grønborg, Esben Mols Kabell (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Esben Mols Kabell (formand) (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: ELIAS EJENDOMME ApS, SLPH ApS, KIRKEBY ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Søren Leth Pedersen, Morten Kristian Kristensen (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: SLPH ApS, KIRKEBY ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 7, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Leth Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Søren Leth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udvikling, udlejning og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: SLPH ApS, KIRKEBY ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: SFV 7-9 ApS (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Leth Pedersen, Morten Kristian Kristensen (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: SLPH ApS, KIRKEBY ApS (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-01)