Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Binavne: GreenLock-Security.dk ApS, GreenLock-Security.com ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: jk@proconglobal.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Legale ejere: PRISP ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Navne: GreenLock Security ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Reelle ejere: Lise von Seelen, Søren Pedersen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Stiftere: PRISP ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Bestyrelse: Søren Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Lise von Seelen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-07 tilføjes Direktion: Lise von Seelen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Jørgen Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lise von Seelen, Søren Pedersen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-01-25 fjernes Reelle ejere: Jørgen Knudsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-24 fjernes Reelle ejere: Lise von Seelen, Søren Pedersen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Lise von Seelen, Søren Pedersen, Jørgen Knudsen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-01-17 fjernes Reelle ejere: Søren Søe Holm (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Lise von Seelen, Søren Pedersen, Jørgen Knudsen (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-01-17 fjernes Bestyrelse: Søren Søe Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Søe Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Søe Holm (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Binavne: GreenLock-Security.dk ApS, GreenLock-Security.com ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Jørgen Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, producere og sælge diverse energibesparende og sikkerhedsmæssige løsninger indenfor EDB-branchen samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@proconglobal.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Palle Ringtved, PRISP ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Palle Ringtved (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: GreenLock Security ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Palle Ringtved, Lise von Seelen, Søren Pedersen, Jørgen Knudsen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Palle Ringtved (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: PRISP ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)