Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: danielfuglsangprivat@gmail.com (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Legale ejere: Daniel Fuglsang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: PSE ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Reelle ejere: Daniel Fuglsang, Ricki Sal Larsen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Stiftere: Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-05-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 Statstidende Dekret
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-05 fjernes Direktion: Daniel Fuglsang (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Selagervej 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kombinerede serviceydelser samt autoværksted. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selagervej 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunddalvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunddalvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Moselgade 2, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: danielfuglsangprivat@gmail.com (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-02-07 fjernes Legale ejere: Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moselgade 2, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsevænget 39, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsevænget 39, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-03 tilføjes Direktion: Ricki Sal Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-01-03 tilføjes Legale ejere: Ricki Sal Larsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-03 fjernes Legale ejere: Ricki Sal Larsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-03 tilføjes Reelle ejere: Ricki Sal Larsen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Daniel Fuglsang (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Danni Holler Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: Daniel Fuglsang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Daniel Fuglsang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: Danniholler1985@gmail.com (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Danniholler1985@gmail.com (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballevej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballevej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ernebjergvej 19, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 tilføjes Direktion: Danni Holler Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Thomas Flemming Neubert (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Frits Nancke, Danni Holler Mortensen, Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 fjernes Legale ejere: Thomas Flemming Neubert, Nicolaj Frits Nancke, Danni Holler Mortensen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Frits Nancke, Danni Holler Mortensen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Flemming Neubert, Nicolaj Frits Nancke, Danni Holler Mortensen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernebjergvej 19, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 154, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 154, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Romancevej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Navne: PSE ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-10-12 fjernes Navne: Group af 13.juni ApS (offentliggjort 2019-10-13)
Den 2019-10-13 tilføjes Vedtægter: 2019-10-13 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-13)
Den 2019-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med fødevarer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romancevej 31, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsvej 32, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Thomas Flemming Neubert (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: Stefan Malmkvist Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Legale ejere: Thomas Flemming Neubert (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-13 fjernes Legale ejere: Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: Group af 13.juni ApS (offentliggjort 2019-10-13)
Den 2019-06-12 fjernes Navne: GD Group ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Flemming Neubert (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-13 fjernes Reelle ejere: Stefan Malmkvist Nielsen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsvej 32, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Stefan Malmkvist Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med mandskabsudlejning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: GD Group ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: Stefan Malmkvist Nielsen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Stiftere: Boulevard Trading ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-05)