Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Ali Ghelam (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Navne: A-MALEREN ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Stiftere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 1, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: A-MALEREN ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: A-MALEREN IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 1, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Ali Ghelam (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Virksomheds formål er at udfører maler opgaver samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: A-MALEREN IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: Jeppe Storm Hansen, Ali Ghelam (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)