Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Dekret | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 fjernes Binavne: House of Ink Tønder ApS, Only Approved ApS, Karma Tønder ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-05 tilføjes Navne: Fitness 2018 ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Navne: Gym.dk ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-05 tilføjes Vedtægter: 2024-07-05 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-16 Statstidende Dekret
Den 2023-11-27 tilføjes Binavne: Only Approved ApS, Karma Tønder ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-11-26 fjernes Binavne: Karma Massage Aarhus ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 tilføjes Vedtægter: 2023-11-27 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Patrich Antony Victorius Aaskov (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Victorius ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Patrich Antony Victorius Aaskov (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Sirinapha Boylan (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-11-04 tilføjes Binavne: Karma Massage Aarhus ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-11-04 tilføjes Vedtægter: 2021-11-04 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Binavne: House of Ink Tønder ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2020-08-20 tilføjes Vedtægter: 2020-08-20 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-08-12 tilføjes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-21 tilføjes Direktion: Patrich Antony Victorius Aaskov (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Sirinapha Boylan (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Direktion: Sirinapha Boylan (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed inden for helsestudio, massage og wellness, personlig træning, fitness samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-30 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Legale ejere: Victorius ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-10-30 tilføjes Navne: Gym.dk ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2018-10-30 tilføjes Reelle ejere: Sirinapha Boylan (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Stiftere: Victorius ApS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én af selskabets direktører. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-31)