Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Navne | Formål | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-18 tilføjes Bestyrelse: Bo Jesbjerg Gleerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjølundsparken 28, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jess@noignis.com (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: Jess Thormod Larsen, BO GLEERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Legale ejere: Jess Thormod Larsen, NILA CONSULT ApS, Susanne Lorentzen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Brdr. Skou Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 fjernes Legale ejere: Jess Thormod Larsen, NILA CONSULT ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-23 tilføjes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-02-22 fjernes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-23 fjernes Bestyrelse: Peter Skou (formand) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 77.564,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjølundsparken 28, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Skou (formand) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 74.074,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: Jess Thormod Larsen, NILA CONSULT ApS, Brdr. Skou Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-19 tilføjes Navne: NoIgnis ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: Nolgnis ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-19 tilføjes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-07-05 tilføjes Navne: Nolgnis ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-07-04 fjernes Navne: Larsen-Lorentzen IVS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjølundsparken 28, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-10-30 tilføjes Direktion: Jess Thormod Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-30 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Legale ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-10-30 tilføjes Navne: Larsen-Lorentzen IVS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Reelle ejere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Stiftere: Jess Thormod Larsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-31)