Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 39, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 24, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAKOB TØMRERFIRMA A/S. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 24, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 24, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 24, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Kasper Amstrup Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Kasper Amstrup Poulsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: Kalaj Holding ApS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Kasper Amstrup Poulsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: Kasper Amstrup Poulsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-31)