Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | ||||
Dekret | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-26 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Navne: Selskabet af 12. februar 2020 A/S (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Reelle ejere: Pia Hammer Luther (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Stiftere: Sundbæk Invest Hjørring IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-14 fjernes Legale ejere: Sundbæk Invest Hjørring IVS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 Statstidende Dekret
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: Selskabet af 12. februar 2020 A/S (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: AC Transport og spedition A/S (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-02-12 fjernes Bestyrelse: Pia Hammer Luther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 fjernes Direktion: Lars Sundbæk Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-07 fjernes Bestyrelse: Anders Jonas Brøns (formand) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-26 tilføjes Bestyrelse: Anders Jonas Brøns (formand) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Lars Sundbæk Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er spedition og godstransport og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-26 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: Sundbæk Invest Hjørring IVS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2018-10-26 tilføjes Navne: AC Transport og spedition A/S (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Pia Hammer Luther (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-10-26 tilføjes Stiftere: Sundbæk Invest Hjørring IVS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)