Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Det Gamle Teglværk ApS. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 29, 3200 Helsinge (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Jimmy Hannibal Galsgaard-Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-26 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: Jimmy Hannibal Galsgaard-Olsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Navne: Kempf Holding ApS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Hannibal Galsgaard-Olsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Stiftere: Jimmy Hannibal Galsgaard-Olsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-31)