Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsly Alle 12, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: rasmus.peter.rask@gmail.com (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: HKR Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Navne: Sønderholm Allé18 IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Kofoed Nielsen, Rasmus Peter Rask, Peter Fjorback Hejler (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Stiftere: HKR Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-05 fjernes Direktion: Rasmus Peter Rask (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsly Alle 12, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Rasmus Peter Rask (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-10-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe og sælge fast ejendom (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus.peter.rask@gmail.com (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: HKR Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: Sønderholm Allé18 IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kofoed Nielsen, Rasmus Peter Rask, Peter Fjorback Hejler (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Stiftere: HKR Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-27)