Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Hjemmeside | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 19, 2200 København N (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-29 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: Haki Shabani (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: Sheddy´s IVS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: Haki Shabani (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Stiftere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-11-06 Statstidende Dekret
Den 2021-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2021-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: Sheddy.bh@tti.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 fjernes Hjemmeside: www.bid-slurk.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Haki Shabani (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Haki Shabani (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Haki Shabani (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Haki Shabani (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 19, 2200 København N (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 19, 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-21 tilføjes Navne: Sheddy´s IVS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2019-02-20 fjernes Navne: Bid & Slurk IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2018-11-02 tilføjes Reelle ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2018-11-02 fjernes Reelle ejere: Amir Eram (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti, Amir Eram (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 fjernes Legale ejere: Amir Eram (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Amir Eram (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 19, 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2018-10-29 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at sælge frisksmurte sandwich, kaffe og juices. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-29 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Hjemmeside: www.bid-slurk.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Sheddy.bh@tti.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Legale ejere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: Bid & Slurk IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Stiftere: Sheraz Tonni Maqbool Hussein Bhatti (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)