Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Familieambassaden ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 43, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Direktion: Klaus Graversen (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Navne: MTK Holding Roskilde IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Reelle ejere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Stiftere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 43, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Klaus Graversen (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Navne: MTK Holding Roskilde IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Stiftere: Thorbjørn Thomsen, Maiken Breum, Klaus Graversen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-05)