Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØLGAARD EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TP Finans I ApS. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TP Finans II ApS. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Gert Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Lærke Dahlgaard Pedersen, Lasse Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lærke Dahlgaard Pedersen, Lasse Pedersen, Tage Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Tage Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 45, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Tage Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: Tage Pedersen (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: TP Family III ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: Tage Pedersen, Tage Pedersen (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Stiftere: Tage Pedersen (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-26)