Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrålyngen 1, 3540 Lynge (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Morten Kongsted (direktør) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve fast ejendom med henblik på opførelse af boligejendomme, samt at administrere ejendomme (herunder evt. foretage udlejning), foretage køb/salg af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-26 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: MORTEN KONGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Navne: Tokkekøbvej 2 ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Kongsted (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Stiftere: MORTEN KONGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-26)