Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kofoed Jensens Alle 9, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Don Pablo Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Navne: Marble Group Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Yonis Brander (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Stiftere: Don Pablo Holding IVS, Boldt Holding IVS, Alaydrus Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Marble Caviar ApS. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2022-01-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@marblecaviar.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Hjemmeside: www.marblecaviar.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-18 Statstidende Dekret
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Yonis Brander (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Legale ejere: Don Pablo Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-11-29 fjernes Legale ejere: Alaydrus Holding IVS, Boldt Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: Don Pablo Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-29 tilføjes Reelle ejere: Yonis Brander (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-11-29 fjernes Reelle ejere: Alexander Marcel Alaydrus, Andreas Kildegaard Boldt (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Yonis Brander (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-29 tilføjes Vedtægter: 2019-11-29 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-11-29 fjernes Bestyrelse: Alexander Marcel Alaydrus (formand) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kofoed Jensens Alle 9, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 70, 2. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Hjemmeside: www.marblecaviar.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@marblecaviar.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 70, 2. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Bestyrelse: Alexander Marcel Alaydrus (formand) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-10-25 tilføjes Direktion: Yonis Brander (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holding virksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Legale ejere: Don Pablo Holding IVS, Alaydrus Holding IVS, Boldt Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-10-25 tilføjes Navne: Marble Group Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Reelle ejere: Yonis Brander, Alexander Marcel Alaydrus, Andreas Kildegaard Boldt (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Stiftere: Don Pablo Holding IVS, Boldt Holding IVS, Alaydrus Holding IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-10-25 tilføjes Vedtægter: 2018-10-25 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)