Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulkendrupvej 18, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: hansen020185@gmail.com (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Navne: M Hansen Transport IVS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Reelle ejere: Martin Egelund Hansen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Stiftere: Martin Egelund Hansen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Martin Egelund Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hansen020185@gmail.com (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: jeanette.k.nielsen2@gmail.com (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulkendrupvej 18, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Martin Egelund Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive vognmandsforretning. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jeanette.k.nielsen2@gmail.com (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-10-15 tilføjes Navne: M Hansen Transport IVS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Reelle ejere: Martin Egelund Hansen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Stiftere: Martin Egelund Hansen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Martin Egelund Hansen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)