Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 Statstidende Dekret
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Per Andreaz Norén (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2018-10-22 tilføjes Binavne: LaCulture Denmark ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Per Andreaz Norén (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at importere og eksportere vine til kunder i Europa. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: Fineseld Holding AB (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: Fineseld Denmark ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: John Totte Steneby, Per Andreaz Norén (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Stiftere: Fineseld Holding AB (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)