Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktører i forening. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-27 tilføjes Vedtægter: 2024-05-27 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Kim@munketex.dk (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: brian@nordiskeduge.dk (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Kilo Sport Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: P N HOLDING, EGÅ ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Jakobsen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Brian Lund Nielsen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Brian Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Kilo Sport Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Kim Jakobsen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-28 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 84, 8464 Galten (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 139, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Hjemmeside: www.nordiskeduge.dk (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: brian@nordiskeduge.dk (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2020-01-17 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-01-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 139, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 139, 8250 Egå (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 139, 8250 Egå (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Brian Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er netsalg og engrosvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-23 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: Kilo Sport Holding ApS, P N HOLDING, EGÅ ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: Nordiskeduge ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Jakobsen, Brian Lund Nielsen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2018-10-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-10-23 tilføjes Stiftere: P N HOLDING, EGÅ ApS, Kilo Sport Holding ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-25)