Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 69, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 1, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: le@elmer.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@elmerentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2018-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elmer Entreprise ApS. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 1, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Louise Elmer Chang (direktør) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kaitalandele i kapitalselskaber samt at udøve enhver form for aktivitet, som efter ledelsens skøn er egnet til at fremme forannævnte formål. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@elmerentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: Louise Elmer Chang (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: Elmer Heiberg Holding ApS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: Louise Elmer Chang (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Stiftere: Louise Elmer Chang (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-25)