Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Direktion: Palle Bo Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-21 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Kivali Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Navne: Kivali Consulting ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Reelle ejere: Palle Bo Hansen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Stiftere: Kivali Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Direktion: Palle Bo Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere konsulentydelser indenfor IT samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-21 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Legale ejere: Kivali Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Navne: Kivali Consulting ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Reelle ejere: Palle Bo Hansen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Stiftere: Kivali Holding ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Vedtægter: 2018-10-21 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)