Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Anders Jacob Gad Thostrup | 24.10.2018 | 30.04.2022 | |
Dorinda Jakobe Entrop | 24.10.2018 | 30.04.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Auka Holding ApS (CVR 41989319) | 27.12.2021 | 30.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Anders Jacob Gad Thostrup | 24.10.2018 | 27.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Dorinda Jakobe Entrop | 24.10.2018 | 27.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet AT & JT ApS (CVR 39970872) | OPLØSTEFTERFUSION | 25.10.2018 | 03.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |