Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 18, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tovesvej 21, 2850 Nærum (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: RN Holding af 2019 ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Andreas Christian Axel Rømer-Nygaard (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tovesvej 21, 2850 Nærum (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Marievej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Hjemmeside: www.rnprojects.dk (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@rnprojects.dk (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-09-17 tilføjes Direktion: Andreas Christian Axel Rømer-Nygaard (direktør) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om byggeri og byggestyring samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-18 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Navne: RN Projects ApS (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Reelle ejere: Andreas Christian Axel Rømer-Nygaard (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Stiftere: Andreas Christian Axel Rømer-Nygaard (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-30 tilføjes Legale ejere: Andreas Christian Axel Rømer-Nygaard (offentliggjort 2021-10-04)