Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Kragelund Thomsen | 12.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Mølbjerg | 23.10.2018 | 06.09.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Holger Carsten Hansen | 06.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lundh Olesen | 06.01.2023 | formand |
Per Kragelund Thomsen | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tobias Oliver Jørgensen | 28.02.2022 | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Mølbjerg | 28.02.2022 | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Holger Carsten Hansen | 28.02.2022 | 05.01.2023 | formand |
Jens Engbo Norddal | 28.02.2022 | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |